謝勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2015-05-05 |
---|
職務 | 總裁 董事 董事長 |
---|
| 謝勇先生:1972年出生,中國國籍,華東政法學院法學學士,上海財經大學經濟學碩士,上海交通大學高級金融學院EMBA。1994年7月至1994年12月就職于中國經濟開發信托投資公司上海證券部,2002年5月至2005年3月任上海精誠投資有限公司副總經理。2010年12月至今任太和先機資產管理有限公司董事長,2014年9月至今任西藏太和先機投資管理有限公司執行董事;2015年5月至2015年11月任我愛我家副董事長,2015年5月至今任我愛我家總裁,2015年11月至今任我愛我家董事長。 |
代文娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2017-08-10 |
---|
職務 | 董事 副總裁 審計部總經理 |
---|
| 代文娟女士:1981年5月出生,中國國籍,中央財經大學會計學學士,注冊會計師、國際注冊內審師、會計師、高級經濟師。歷任職于畢馬威會計師事務所從事審計工作、云南電網公司審計部從事內審工作。2012年11月進入公司,歷任企劃部副總經理、總經理,財務副總監,財務負責人,財務總監。2017年8月至今任我愛我家董事;2018年4月至今任我愛我家副總裁,同時擔任審計部總經理。 |
解萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-08-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 解萍女士:1970年出生,中國國籍,云南大學新聞學學士,金融經濟師;2002年12月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證。于1994年進入公司,歷任公司董事會辦公室副主任、主任、證券事務代表、職工代表監事、監事會主席、董事會秘書;2020年8月至今任我愛我家董事,現兼任公司全資子公司昆明百貨大樓投資控股有限公司黨委副書記;2022年4月至今任中國上市公司協會第三屆會員理事,現任云南省上市公司協會董秘專業委員會副主任委員。 |
鄒天龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2023-08-04 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 |
---|
| 鄒天龍先生:1984年出生,碩士畢業于北京大學匯豐商學院,獲得經濟學碩士學位,并同時獲得香港大學金融學碩士學位;本科畢業于北京大學經濟學院,獲得財政學學士學位。于2023年1月取得深圳證券交易所董事會秘書證書。2014年正式成為特許金融分析師(CFA)持證人,具有基金業從業資格和證券業從業資格。2010年7月至2010年10月,任職于中國國際金融有限公司資產管理部,擔任證券分析師;2010年10月至2018年2月,任職于瑞銀證券有限責任公司研究部,擔任證券分析師;2018年2月至2022年11月,任職于中信產業基金,擔任基金經理助理;2022年11月至2023年4月,任職于協鑫能源科技股份有限公司,擔任投資者關系部負責人。2023年4月至今,擔任我愛我家投資者關系總監;2023年8月起任我愛我家董事、董事會秘書兼證券事務代表。 |
鄭小海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-08-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鄭小海先生:1979年出生,中國國籍,北京大學經濟學學士,浙江工業大學工學學士。2002年9月至2014年9月曾任職溫州大學計算機工程師。2014年9月至今任寧波子衿和達投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人;2016年5月至2018年12月任我愛我家監事,其中2018年6月至2018年12月任我愛我家監事會主席;2018年12月至今任我愛我家全資子公司昆明百貨大樓投資控股有限公司內控合規負責人;2020年8月至今任我愛我家董事。 |
虞金晶 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2020-08-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 虞金晶女士:1987年出生,中國國籍,復旦大學工商管理碩士,華東師范大學學士。具備基金從業資格。歷任財通基金管理有限公司專戶理財部、上海眾復投資管理有限公司產品總監。2015年10月至今擔任太和先機資產管理有限公司副總經理(太和先機資產管理有限公司為本公司實際控制人謝勇先生所控制企業);2020年8月至今任我愛我家董事。 |
陳蘇勤 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2020-08-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳蘇勤女士:1960年出生,中國國籍,澳門科技大學工商管理碩士,高級經濟師。歷任海通證券股份有限公司總經理辦公室、上海分公司、機構業務部等部門總經理,海通新能源產業基金董事長,海通眾投金融服務有限責任公司董事長,海通創新資本管理有限公司董事長,海通證券資產管理公司董事,海通證券董事總經理,中科招商投資管理公司聯席總裁等職務。2015年9月至今任上海海雋投資管理有限公司執行董事、總經理,2015年12月至今任上海海朔投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人,2020年7月至今任海南觀潮企業管理中心(有限合伙)執行事務合伙人,2021年5月至今兼任浙江向日葵大健康科技股份有限公司獨立董事;2020年8月至今任我愛我家獨立董事。 |
陳立平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2022-11-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳立平先生:1961年出生,日本流通經濟大學研究生院經濟學博士?,F任首都經濟貿易大學工商管理學院教授,消費大數據研究院執行院長,北京行為科學學會會長,中國高校市場學會、中國商業經濟學會常務理事,中國連鎖經營協會、中國商業聯合會專家委員會委員。2014年8月至2020年8月兼任我愛我家獨立董事。2010年6月至今兼任北京京客隆商業集團股份有限公司獨立董事,2022年7月至今兼任北京昆泰控股集團有限公司外部董事,2022年12月至今兼任北京大明眼鏡股份有限公司外部董事,2023年2月至今兼任想念食品股份有限公司獨立董事,2022年11月至今任我愛我家獨立董事。 |
常明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2020-08-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 常明先生:1972年出生,中國國籍,內蒙古財經大學企業管理學士,注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師。曾任大華會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人。2013年至今任立信會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人,2018年11月至今兼任航天彩虹無人機股份有限公司獨立董事;2020年8月至今任我愛我家獨立董事。 |
肖洋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-03-31 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 肖洋先生:1978年出生,同濟大學土木工程學院本科學歷。2000年至今任本公司全資子公司北京我愛我家房地產經紀有限公司副總經理;2023年3月至今任我愛我家監事、監事會主席。 |
許娜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2021-11-30 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 許娜女士:1985年出生,哈爾濱師范大學教育管理本科學歷,北京大學EMBA在讀。歷任北京思源創新房地產經紀有限公司招聘經理。2014年4月至今任北京我愛我家房地產經紀有限公司副總經理,2023年6月起兼任集團人力行政中心高級總監,2021年11月至今任我愛我家監事。 |
劉中錫 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-04-30 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 劉中錫先生:1977年出生,中國國籍,浙江工商大學營銷管理碩士,具備律師執業資格。歷任中國民生銀行股份有限公司地產金融事業部蘇州分部副總監,杭州銀行紹興分行行長、黨委書記。2016年10月至2018年1月任海爾集團財務有限責任公司總經理,2018年1月至2022年任海爾金融保理(重慶)有限公司總經理、執行董事。2017年12月至今任天津海立方舟投資管理有限公司法人代表、執行董事、總經理,同時兼任海爾集團(青島)金盈控股有限公司董事、湖南潭州教育網絡科技有限公司董事和山子高科技股份有限公司董事;2019年4月至今任我愛我家監事。 |
張敏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2014-08-28 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 張敏女士:1971年出生,中國國籍,首都經貿大學在職研究生,企業文化師。1990年進入公司,曾任公司團委書記、黨辦主任、工會副主席、黨委副書記、紀委書記、企業文化部經理、營銷中心副總經理,江蘇百大房地產公司副總經理,物業公司總經理,云物業副總經理;曾任昆明百貨集團黨委書記、副總經理等職。2014年至今,任公司全資子公司昆明百貨大樓投資控股有限公司黨委書記、工會主席、黨群工作部總經理;2014年至今任公司職工代表監事。 |
劉波 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-08-25 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 劉波女士:1981年出生,中國國籍,中國人民大學會計本科學歷,管理學學士。歷任北京藍色光標品牌顧問有限公司高級經理,北京鏈家房地產經紀有限公司高級經理。2019年1月至今任我愛我家公共關系中心總監;2021年8月至今任我愛我家職工代表監事。 |
劉洋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-08-25 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 劉洋,男,生于1977年。北京大學光華管理學院EMBA,香港大學FBM在讀,具備全國房地產經紀人職業資格。2003年至今任北京愛家營企業管理有限公司相寓總經理;2019年至今任上海我愛我家房地產經紀有限公司總經理;2021年8月25日起任我愛我家副總裁。 |
高曉輝 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-08-19 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 高曉輝,女,生于1979年。北京大學工商管理碩士。2001年10月加入北京我愛我家房地產經紀有限公司,因具備卓越的銷售業績及各基層管理經歷,2007年晉升為北京公司業務副總經理,全面負責北京我愛我家公司業務運營管理工作;2011年1月晉升為北京公司副總經理,全面負責北京我愛我家公司前后臺的統一管理;2012年5月晉升為北京公司總經理,負責北京我愛我家公司的全局管理工作;自2013年起接手北京偉嘉安捷、北京偉業新房、北京相寓資產等管理工作;2019年1月至今任北京我愛我家房地產經紀有限公司副總裁,兼任北京公司總經理(集團二手經紀業務運營管理中心工作);2020年8月19日起任我愛我家副總裁。 |
段蟒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2014-08-28 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 段蟒,男,生于1970年。大專學歷。曾任昆明工業品貿易中心家電部副經理;1997年7月進入公司,歷任昆明百貨大樓(集團)家電有限公司開遠分站經理、副總經理、總經理,昆明百貨大樓商業公司副總經理,我愛我家總裁助理;2015年7月至今任昆明百貨大樓投資控股有限公司商業綜合事業部總經理,2014年8月至今任我愛我家副總裁。 |
張海瓊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-11-09 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 張海瓊女士:1972年出生,東南大學學士學歷,中級會計師,注冊會計師(CPA),注冊稅務師,注冊資產評估師。歷任正道會計師事務所(上海)有限公司項目主審、上海萬川會計師事務所有限公司項目經理、上海應明德會計師事務所(普通合伙)項目負責人、上海愷閱會計師事務所(普通合伙)執行事務合伙人、上海新寧會計師事務所有限公司項目負責人。 |
杜琳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2023-11-09 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 杜琳,女,生于 1992年,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權。青島大學文學學士,2017年10月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證。2016年4月至2023年8月期間曾任職于中科云網科技集團股份有限公司,歷任董事長秘書、證券事務專員、證券事務代表。2023年8月進入本公司,擔任證券事務經理。 |