陸華裕 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2005-01-15 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 陸華裕先生:1964年9月出生,碩士研究生學歷,高級會計師?,F任公司董事長。陸華裕先生歷任寧波市財政稅務局局長助理兼國有資產管理局副局長、寧波市財政稅務局副局長等職;2000年11月至2005年1月任公司行長;2005年1月至今任公司董事長。 |
莊靈君 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-02-10 |
---|
職務 | 董事 行長 副董事長 |
---|
| 莊靈君先生:1979年7月出生,漢族,碩士研究生學歷?,F任公司董事、副董事長、行長。莊靈君先生歷任公司北侖支行行長助理,總行個人銀行部總經理助理,深圳分行副行長,明州支行行長,總行風險管理部總經理,北京分行行長;2019年10月至2022年4月任公司副行長;2020年4月至今任公司董事;2022年4月至今任公司行長;2022年5月至今任公司副董事長。 |
羅維開 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-03-25 |
---|
職務 | 副行長 財務負責人 首席信息官 董事 |
---|
| 羅維開先生:1965年4月出生,碩士研究生學歷,高級經濟師?,F任公司董事、副行長、財務負責人、首席信息官。羅維開先生歷任工商銀行寧波市分行科長、處長助理,公司天源支行副行長,公司財務會計部總經理,兼任營業部主任及電子銀行部總經理;2005年5月至2007年12月任公司行長助理;2007年12月至2020年2月任公司副行長;2006年8月至2011年10月、2017年4月至2020年2月任公司董事;2020年2月至2022年4月任公司專職黨委副書記;2022年5月至今任公司副行長;2022年7月至今任公司董事。 |
魏雪梅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2015-05-18 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 魏雪梅女士:1975年8月出生,中國國籍,碩士研究生學歷,高級會計師、經濟師?,F任寧波開發投資集團有限公司黨委副書記、副總經理,兼任寧波海洋產業基金管理有限公司董事、寧波大紅鷹教育集團董事長。魏雪梅女士歷任寧波凱建投資管理有限公司副總經理,寧波開發投資集團有限公司投資管理部副經理、經理、副總經濟師,寧波文化廣場投資發展有限公司董事長、董事;2015年5月至今任公司董事。 |
馮培炯 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2015-08-11 |
---|
職務 | 副行長 董事 |
---|
| 馮培炯先生:1974年11月出生,碩士研究生學歷,高級經濟師?,F任公司董事、副行長。馮培炯先生歷任公司東門支行辦公室副主任,總行人力資源部主管、總助級高級副主管、人力資源部總經理助理、副總經理、總經理,總行個人銀行部、信用卡中心總經理,蘇州分行行長;2015年4月至今任公司副行長;2016年2月至今任公司董事。 |
周建華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-02-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周建華先生:1972年9月出生,大學學歷,稅務師、經濟師、會計師?,F任甬興證券有限公司國有股權董事。周建華先生曾任象山縣政府辦公室黨組成員、縣人民政府金融辦主任,象山縣招商局黨組書記、局長,象山縣招商發展中心黨組書記、主任,寧波市金融控股有限公司副總經理。 |
邱清和 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-02-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 邱清和先生:1963年3月出生,新加坡國籍,墨爾本大學哲學博士,澳大利亞注冊會計師公會成員?,F任華僑銀行集團董事,董事局審計委員會、道德與行為委員會成員,兼任華僑永亨銀行有限公司董事。邱清和先生曾任新加坡金融管理局副董事總經理、新加坡競爭和消費者委員會委員;2020年4月至今任新加坡國家環境局董事;2021年8月至今任華僑永亨銀行有限公司董事。 |
陳德隆 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-02-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳德隆先生:1969年11月出生,新加坡國籍,英國曼徹斯特大學工商管理碩士,特許金融分析師,新加坡注冊會計師?,F任華僑銀行集團執行副總裁兼環球企業及投資銀行部主管。陳德隆先生曾任新加坡星展銀行有限公司首席風險官、企業與機構銀行主管,星展銀行(中國)有限公司監事。 |
劉新宇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2020-02-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 劉新宇女士:1974年11月出生,中國國籍,碩士研究生學歷,高級經濟師?,F任雅戈爾集團股份有限公司副總經理兼董事會秘書、工會主席,寧波雅戈爾健康養老管理有限公司董事長。劉新宇女士歷任寧波雅戈爾服飾有限公司企劃部、雅戈爾報編輯部干部,雅戈爾集團股份有限公司辦公室副主任;2020年4月至今任公司董事。 |
王維安 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-02-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王維安先生:1965年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷?,F任浙江大學金融研究所所長、教授、博士生導師;浙江省151人才工程第二層次學科帶頭人;中國金融學會理事、浙江省金融學會理事、浙江省國際金融學會常務理事、中國人民銀行杭州中心支行貨幣政策咨詢專家;2020年4月至今任公司董事。 |
洪佩麗 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2020-02-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 洪佩麗女士:1964年3月出生,中國國籍,碩士研究生學歷,高級經濟師。洪佩麗女士歷任中國人民銀行上海分行外資銀行監管處處長,原中國銀監會上海監管局副局長,原中國銀監會重慶監管局黨委書記、局長,富邦華一銀行有限公司董事長,財興投資有限公司聯席董事長,財信投資集團董事局副主席、執行董事;2020年4月至今任公司董事。 |
李浩 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2020-02-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李浩先生:1959年3月出生,中國國籍,碩士研究生學歷,高級會計師。李浩先生歷任招商銀行股份有限公司總行行長助理,上海分行行長,總行副行長,執行董事、常務副行長兼財務負責人;曾兼任招商基金管理有限公司董事長、深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司副董事長、招商永隆銀行有限公司副董事長、招聯消費金融有限公司董事、中國支付清算協會副會長、中國證券投資基金業協會會員理事及兼職副會長、中國互聯網金融協會理事等職;2020年4月至今任公司董事。 |
貝多廣 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2020-02-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 貝多廣先生:1957年5月出生,博士學歷?,F任中國人民大學中國普惠金融研究院院長、財政金融學院兼職教授、博士生導師,中國證券業協會戰略與創新委員會顧問,仁達普惠(北京)咨詢有限公司董事長。貝多廣先生歷任財政部國債司副處長,中國證監會國際部副主任,JP摩根北京代表處首席代表,中國國際金融有限公司董事總經理,一創摩根證券有限公司首席執行官、副董事長;2020年4月至今任公司董事。 |
李仁杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2023-02-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李仁杰先生:1955年3月出生,中國國籍,大學學歷。李仁杰先生歷任中國人民銀行福建省分行計劃處處長,香港江南財務公司執行董事,長城證券有限責任公司董事長,興業銀行股份有限公司深圳分行行長、總行副行長、董事、行長,陸金所控股有限公司董事長。 |
羅孟波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2024-02-06 |
---|
職務 | 職工監事 監事長 |
---|
| 羅孟波先生:1970年11月出生,本科學歷,高級經濟師?,F任公司黨委副書記。羅孟波先生歷任公司業務部審查員、總經理助理、總經理,授信管理部總經理,北侖支行行長,公司業務部總經理;2008年1月至2009年1月任公司行長助理;2009年1月至2011年10月任公司副行長;2011年10月至2014年2月任公司董事、行長;2014年2月至2022年1月任公司副董事長、行長;2022年2月至今任公司黨委副書記。 |
陳錦曉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2024-08-29 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 陳錦曉先生:1985年10月出生,碩士研究生學歷?,F任公司財務會計部副總經理。陳錦曉先生歷任公司總行財務會計部寧波地區管理部高級經理助理、高級副經理(主持工作),深圳分行財務會計部副總經理、總經理,無錫分行財務會計部總經理,2022年6月至2023年5月任總行財務會計部總經理助理,2023年5月至今任總行財務會計部副總經理。 |
莊曄 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2017-02-10 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 莊曄女士:1977年6月出生,本科學歷,持有律師資格證書?,F任公司職工監事、法律合規部副總經理。莊曄女士2007年起歷任公司原合規部高級副經理,公司蘇州分行法律合規部總經理兼審計部總經理;2011年2月至今任公司法律合規部副總經理;2017年2月至今任公司職工監事。 |
俞德昌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-02-10 |
---|
職務 | 外部監事 |
---|
| 俞德昌先生:1975年7月出生,大學本科學歷,注冊會計師、注冊稅務師、注冊評估師、高級會計師?,F任立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人、杭州分所所長。俞德昌先生1996年8月至1999年9月任寧波交工集團會計;1999年9月2013年12月任寧波國信聯合會計師事務所項目經理、合伙人;2014年1月至2018年1月任立信中聯會計師事務所浙江分所分所負責人;2018年1月至今任立信中聯會計師事務所杭州分所分所負責人。期間,分別于2017年被評為浙江省優秀注冊會計師,2017年7月入選中國證監會第十七屆發審委委員候選人,2021年11月5日評上高級會計師。 |
鮑明偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-02-10 |
---|
職務 | 外部監事 |
---|
| 鮑明偉先生:1972年10月出生,大學本科學歷,資深執業律師,現任浙江六和(寧波)律師事務所高級合伙人、監事長。鮑明偉先生1997年參加工作,1997年7月至1999年12月任上海埃力生集團公司法務經理;2000年1月至2012年8月任浙江眾信律師事務所高級合伙人律師;2012年9月至2021年12月任北京大成(寧波)律師事務所創始合伙人、高級合伙人律師、監事長;2022年1月至今任浙江六和(寧波)律師事務所創始合伙人、高級合伙人律師、監事長。 |
丁元耀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-02-10 |
---|
職務 | 外部監事 |
---|
| 丁元耀先生:1965年11月出生,經濟學博士,教授?,F任寧波大學商學院金融學系教授、碩士生導師。丁元耀先生1990年參加工作,歷任安徽大學講師、寧波大學講師、副教授;2003年至今任寧波大學商學院金融學系教授、數量經濟學和金融學碩士生導師,主要從事經濟和金融的教學和研究工作,期間于1999-2000年在加拿大Simon Fraser大學做訪問學者,2006年獲得中國人民大學經濟學博士,2013年在澳大利亞Adelaide大學做訪問學者,2019-2020年初在英國Southampton大學做訪問學者;2020年2月至今擔任公司第七屆監事會外部監事。 |
王丹丹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2024-02-06 |
---|
職務 | 副行長 |
---|
| 王丹丹女士:1982年8月出生,研究生學歷,中級經濟師?,F任公司副行長(擬任)。王丹丹女士2007年7月加入寧波銀行,歷任總行金融市場部(資金運營部)銷售崗、產品研發崗、同業銷售崗、產品與市場部高級副經理、高級經理、部門總經理助理、部門副總經理;2019年4月至2021年7月歷任公司資金營運中心(含籌備期)副總經理、副總經理(主持工作),2021年7月至2024年2月任公司資金營運中心總經理。 |
徐雪松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-02-06 |
---|
職務 | 副行長 |
---|
| 徐雪松先生:1975年11月出生,博士研究生學歷,高級經濟師?,F任公司副行長(擬任)。徐雪松先生,2007年9月至2008年5月任上海金融學院教職工;2008年5月加入寧波銀行,歷任總行人力資源部教育培訓崗、培訓部經理、部門副總經理、部門副總經理(主持工作)、部門總經理;2017年9月至2024年2月任公司上海分行行長。 |
王勇杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2012-08-27 |
---|
職務 | 副行長 |
---|
| 王勇杰,男,1972年10月出生,碩士研究生學歷,高級經濟師?,F任公司副行長。王勇杰先生歷任農業銀行寧波分行中山支行信貸員、海曙支行中山廣場辦事處主任,公司靈橋支行副行長、風險管理部副總經理(主持工作)、個人銀行部總經理,期間兼任信用卡中心總經理;2011年10月至2012年8月任公司行長助理;2012年8月至今任公司副行長 |
俞罡 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2017-12-12 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 俞罡,男,1977年2月出生,碩士研究生學歷,高級經濟師?,F任公司董事會秘書。俞罡先生歷任中共寧波市委黨校經濟教研室教員;中國人民銀行寧波市中心支行貨幣信貸處科員、辦公室主任科員、辦公室副主任兼法律辦主任;中國人民銀行紹興市中心支行黨委委員、副行長;國家外匯管理局寧波市分局資本項目管理處副處長;公司辦公室副主任、董事會辦公室主任、辦公室主任;2018年1月至今任公司董事會秘書。 |
童卓超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2017-08-17 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 童卓超,男,1984年7月出生,碩士研究生學歷,中級經濟師?,F任公司證券事務代表、董事會辦公室高級經理。童卓超先生歷任中國移動廣州分公司綜合部企業管理秘書;寧波銀行總行辦公室品牌管理崗、機構管理崗、機構管理部高級經理助理、董事會辦公室高級經理助理、高級副經理。2017年8月至今任公司證券事務代表、董事會辦公室高級經理 |
盧軍兒 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2017-02-10 |
---|
職務 | 審計部總經理 |
---|
| 盧軍兒,女,1970年8月出生,本科學歷?,F任公司審計部總經理。盧軍兒女士歷任寧波杉杉城市信用社業務部副經理(主持工作)、業務部經理,公司鄞州支行會計科長(總會計),公司鄞州支行業務管理部經理,公司稽核部總經理助理、副總經理,并在此期間,被公司委派至原寧波銀監局掛職鍛煉;2007年12月至今任公司審計部總經理。 |
周士捷 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2023-02-10 |
---|
職務 | 股東監事 |
---|
| 周士捷先生:1989年10月出生,碩士研究生學歷,現任寧波海曙產業投資有限公司副總經理。周士捷先生2014年至2020年任財通證券投行三部私募投資部業務副總監;2020年至今任寧波海曙產業投資有限公司副總經理。 |