袁源 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 審計部長 |
---|
| 袁源先生,中國國籍,1975年2月出生,本科學歷,中國注冊會計師協會非執業會員(CICPA)及國際注冊內部審計師(CIA)。1997年開始參加工作,先后任職于安永會計師事務所、艾默生網絡能源有限公司及美贊臣營養品(中國)有限公司。2014年11月加入本公司,目前擔任公司審計部副部長職務。 |
江淦鈞 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2009-06-02 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 江淦鈞先生,中國國籍,1964年1月出生,大專學歷。1984年至1998年曾在廣東省華僑友誼公司、廣東省天貿集團及廣東怡得公司工作,1998年至2003年在廣東匯高公司工作,2003年7月至今先后擔任公司執行董事、董事長,現任公司董事長,2010年至2016年9月兼任廣州易福諾木業有限公司董事,2014年起兼任司米廚柜有限公司董事,自2017年6月起兼任索菲亞華鶴門業有限公司董事。2010年7月起擔任全國工商聯家具裝飾業商會衣柜專業委員會會長。 |
柯建生 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2009-06-02 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 柯建生先生,中國國籍,1964年10月出生,高級工商管理碩士(EMBA)。1987年至1992年在中國電子進出口華南分公司任職,1992年至1994年在廣東省天貿集團任職,1994年至1997年在香港真隆公司任職,1997年至1999年在廣東粵海集團任職,1999年至2003年在廣東邦德貿易有限公司任職,2003年7月至今先后擔任公司監事、總經理、董事,現任公司董事、總經理。2010年至2016年9月兼任廣州易福諾木業有限公司董事,2014年起兼任司米廚柜有限公司副董事長以及深圳索菲亞投資有限公司執行董事,自2017年6月起兼任索菲亞華鶴門業有限公司董事。 |
吉爭雄 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吉爭雄先生,1963年8月出生,中國國籍,本科學歷,高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師,無境外永久居留權。2009年至2011年獲中國證監會聘任為第一、第二屆創業板發行審核委員會專職委員?,F任廣東正中珠江會計師事務所審計業務合伙人。兼任廣州潤昇管理咨詢有限公司董事、廣州明道財務咨詢有限公司董事長、天健會計師事務所管理有限公司監事、廣州廣哈通信股份有限公司獨立董事、廣州港股份有限公司獨立董事、蘇州邁為科技股份有限公司獨立董事、中國注冊會計師協會專業委員會委員、中國成本研究會理事、廣州市高級會計師任職資格評審委員會委員、廣東省高級會計師任職資格評審委員會委員、華南理工大學MPAcc導師。2021年9月至今任索菲亞家居股份有限公司獨立董事。 |
徐勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 徐勇,男,1959年9月生,1977年2月參加工作,曾任中山大學管理學院副院長,現任廣東中大科技創業投資管理有限公司董事長、廣東省創業投資協會會長、廣州市中大金融投資協會會長?,F任佛山市建設開發投資有限公司外部董事。 |
郭飏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 郭飏先生,1965年出生,中國國籍,中山大學經濟法研究生,律師、經濟師、稅務師,無境外居留權。1999年9月起任職于廣州方圓至成律師事務所[后改名為“國浩律師(廣州)事務所”],現任國浩律師(廣州)事務所律師管理合伙人。目前兼任廣州仲裁委員會仲裁員、廣州市天河區工商聯合會常委、廣東省人大常委會特聘立法咨詢專家。 |
陳明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 陳明先生,中國國籍,1961年10月出生,大專學歷,會計師。1981年參加工作,就職于廣東省華僑友誼公司;2003年7月至今先后擔任公司財務部經理、公司副總經理,現任公司副總經理,分管財務工作。自2010年開始,兼任廣州易福諾木業有限公司董事;自2012年3月開始,擔任索菲亞家居(成都)有限公司董事長;自2015年12月開始擔任深圳索菲亞投資有限公司監事。 |
謝康 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 謝康先生,中國國籍,1963年10月出生,博士研究生,教授,中共黨員?,F任中山大學管理學院教授、博士生導師。2015年7月擔任公司獨立董事。2010年至2016年11月兼任廣州市廣百股份有限公司獨立董事,2013年至2017年4月兼任廣州珠江實業集團有限公司外部董事,2014年至2018年2月兼任廣東順威精密塑料股份有限公司獨立董事?,F兼任索菲亞家居有限公司獨立董事、廣州發展集團獨立董事、重慶市水務資產經營有限公司外部董事、中國信息經濟學會理事長、華僑大學經濟管理學院博士生導師。 |
張紅珍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張紅珍女士:中國國籍,1967年3月出生,本科學歷,執業律師、金融經濟師、注冊稅務師。先后任職于中國農業銀行廣東省分行、廣東新里程律師事務所,廣東法則明律師事務所,目前為廣東法則明律師事務所律師。 |
王兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 總經理 |
---|
| 王兵先生,中國國籍,1976年11月出生,碩士研究生。1999年7月參加工作,先后任職于廣州高露潔棕欖有限公司,中國惠普有限公司,埃森哲咨詢有限公司,龍沙中國投資有限公司,2014年1月份至今先后擔任集團IT總監兼制造中心副總經理,信息與數字化中心總經理。2016年1月起,任索菲亞家居股份有限公司副總經理,目前兼任兼任中山市極點三維電子科技有限公司執行董事以及司米廚柜有限公司董事。 |
陳煒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陳煒先生,中國國籍,1978年2月出生,工商管理碩士。2001年7月份參加工作,先后任職于中兵紅箭股份有限公司,中山小欖硬質合金工具有限公司,2004年至2020年任職于廣東美的暖通設備有限公司,先后任供應鏈總監、合肥工廠總經理、順德工廠總經理、印度工廠總經理、制造副總裁。2020年11月加入索菲亞家居股份有限公司,現任副總經理職務。 |
呂先紅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2018-10-16 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 呂先紅先生,中國國籍,1971年7月出生,大專學歷。1996年在順德陳村職業中學擔任教師,1999年-2003年在美涂士化工集團擔任市場部部長,2004年-2007年在米奇涂料公司擔任總經理,2007年-2012年在頂固集創股份公司擔任營銷總經理,2013年至今在索菲亞家居股份有限公司先后任職營銷中心副總經理、營銷中心總經理、索菲亞建筑裝飾有限公司總經理、執行董事,現任索菲亞建筑裝飾有限公司執行董事兼任總經理。呂先紅先生目前還兼任河南恒大索菲亞家居有限責任公司董事及法定代表人。 |
孫天駿 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2023-01-06 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 孫天駿先生:1990年8月出生,中國國籍,碩士研究生(國際新聞與傳播)。2016年至2021年,曾先后任職于中海商業發展有限公司,碧桂園集團,最高任職高級經理。2021年至今,擔任索菲亞家居股份有限公司集團總裁助理,并兼任廣州索菲亞投資管理有限公司投資總監。 |
馬遠寧 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-01-06 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 馬遠寧先生:1975年6月出生,中國國籍,會計專業學士學位。1997年至2018年,先后在澳門南粵(集團)有限公司、香港粵海資產管理有限公司、香港泛亞太資產管理有限公司、美國友邦保險廣東分公司、廣州富泉生物科技有限公司擔任財務經理、財務總監、副總經理等職務。2018年10月加入索菲亞家居股份有限公司,先后擔任結算中心總經理助理、副總經理、財務管理中心總經理等職務,并兼任廣州索菲亞集成家居有限公司監事、廣州寧基貿易有限公司監事、司米廚柜有限公司監事。 |
陳蓉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2018-10-16 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 陳蓉女士,中國國籍,1990年6月出生,本科,持董事會秘書資格證書。2012年9月至2016年4月在廣東明家聯合移動科技股份有限公司任職,歷任文案、證券事務專員、證券事務部主管職務。2016年5月至2018年8月在廣州東凌國際投資股份有限公司任證券事務代表職務。2018年9月加入索菲亞董事會辦公室,協助董事會秘書工作。 |