胡南生 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-11-22 |
---|
職務 | 高級管理人員 |
---|
| 胡南生先生,1973年4月出生,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,碩士研究生。曾任中信證券(浙江)有限責任公司理財顧問部總經理、福建分公司總經理、紹興越王城證券營業部總經理。2017年1月至2021年3月歷任浙商證券股份有限公司經紀業務總部總經理、財富管理事業部總經理;2021年3月至今任浙商證券股份有限公司總裁助理兼任財富管理事業部總經理。 |
吳承根 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2015-10-16 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 吳承根先生,1965年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。1983年7月至2006年1月先后在中國人民銀行浙江省分行、國家外匯管理局浙江分局、浙江省人民政府證券期貨監管辦公室、中國證監會浙江監管局工作;2006年2月至2006年6月任浙江省人民政府金信證券重組工作組常務副組長;2007年1月至今在浙商證券工作,現任浙商證券董事長,兼任浙商期貨董事長、浙商資本董事長。 |
王俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-06-15 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 王俊先生:1982年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。2004年8月至2021年9月,就職于浙江省人民政府國有資產監督管理委員會,歷任企業領導人員管理處科員、副主任科員、主任科員,辦公室主任科員、副主任;2021年9月至今,就職于浙江浙商金控有限公司,任黨委副書記、紀委書記、工會主席。 |
錢文海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-11-09 |
---|
職務 | 總裁 董事 |
---|
| 錢文海先生:1975年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,正高級經濟師。曾任杭州市經濟體制改革委員會副主任科員,浙江省交通投資集團有限公司溫州甬臺溫高速公路有限公司副總經理、黨委委員,總部資產管理部副經理、經營產業部經理,浙江省交投地產集團有限公司總經理、黨委副書記,浙江省交通投資集團財務有限責任公司總經理、黨委副書記、董事長、黨委書記?,F任浙商證券股份有限公司總裁、黨委委員。 |
許長松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2019-01-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 許長松先生,1975年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科。1994年8月至2016年3月任中國銀行溫嶺支行公司部總經理、個人金融部總經理、國際業務部總經理;中國銀行牧嶼支行、澤國支行、松門支行行長。2016年3月至2017年5月任臺州市金控租賃有限公司業務一部負責人。2017年5月至2018年10月任臺金租賃(天津)有限責任公司總經理,2018年11月至今任臺州市金融投資有限責任公司金融事業部總經理。 |
阮麗雅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-09-08 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 阮麗雅女士:1983年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級經濟師。曾任浙江金基置業有限公司投資主管,浙江省交通投資集團有限公司投資發展部主管、經理助理、戰略發展與法律事務部總經理助理、戰略發展與法律事務部副總經理?,F任浙江滬杭甬高速公路股份有限公司黨委委員、財務總監。 |
陳溪俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2015-10-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳溪俊先生,1964年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專。1984年6月至1996年10月任義烏市第二茶廠廠長;1995年9月至今任浙江雅爾蘭制衣有限公司董事長;1996年11月至2010年11月任義烏市大陳鎮大陳二村書記;2008年12月至今任裕中投資董事長?,F任浙商證券董事。 |
金雪軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 66 | 任職日期 | 2021-06-29 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 金雪軍先生,1958年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,1982年1月畢業于南開大學經濟專業,1984年12月取得南開大學經濟專業碩士學位。1993年評為獲國務院政府特殊津貼專家,2018年被省委省政府授予浙江省特級專家稱號。1984年12月至今,于浙江大學任教,歷任講師、副教授、教授、博導、系主任、副院長;現任浙江大學資產管理研究中心主任、新湖中寶股份有限公司監事長、浙江中控技術股份有限公司獨立董事。 |
沈思 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 71 | 任職日期 | 2022-09-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 沈思先生:1953年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學碩士,高級經濟師。曾任中國人民銀行浙江省分行副處長、處長,中國人民銀行總行調統司副司長,上海浦東發展銀行杭州分行副行長,上海浦東發展銀行董事會秘書,上海浦東發展銀行執行董事兼董事會秘書,現任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。 |
熊建益 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-01-29 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 熊建益先生,1970年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士。注冊會計師、全國會計領軍人才、中國注冊會計師協會資深會員、民建會員。曾任廈門天健會計師事務所合伙人、天健光華會計師事務所合伙人、天健正信會計師事務所合伙人。2012年起任中國證監會第四、五屆重組委委員,現任致同會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人、管理委員會委員、風險管理委員會副主任委員,廈門國家會計學院兼職碩士研究生導師,廈門大學經濟學院財政系專業碩士校外導師。 |
趙偉江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-09-08 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 趙偉江先生,1964年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。1986年7月至1997年7月為杭州金融管理干部學院教師,1997年10月至2006年6月為金通證券股份有限公司信息技術部負責人,2006年7月起任浙商證券技術總監、監事長?,F任浙商證券副總裁,兼任浙商期貨董事、浙商資管董事。 |
王育兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2017-02-09 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王育兵先生,1969年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科。自1991年7月至1993年5月任華東勘測設計研究院審計處職員,1993年6月至1996年6月任杭州肯德基有限公司財務部主任,1996年7月至1997年6月任浙江聯通租賃有限公司財務部會計,1997年6月至今任浙江滬杭甬高速公路股份有限公司計劃財務部專員、內審部業務主管、法務審計部副經理、紀檢監察審計部經理、浙商證券股份有限公司監事會主席。 |
龔尚鐘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2016-10-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 龔尚鐘先生,1973年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。自1995年7月至1996年11月任職于浙江省農村經濟投資股份有限公司,1996年12月至2001年10月任浙江省國際信托投資公司證券管理總部財務總辦,2004年8月至2009年12月任浙江恒風集團有限公司投資經理、董事會秘書,2008年5月至今任義烏市聯順投資有限公司執行董事、浙商證券股份有限公司監事。 |
程景東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-04-26 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 程景東先生,1970年1月出生,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,博士研究生。1992年8月至1998年6月任中國人民銀行總行發行司、人事司、非銀行司科員、副主任科員、主任科員;1998年6月至2006年1月任中國證監會機構監管部、派出機構協調部主任科員、副處長、處長;2006年1月至2009年3月任渤海銀行總行法律合規部總經理;2009年3月至2012年12月任光大銀行總行資產保全部總經理助理、副總經理;2013年1月至2017年2月任建銀國際(中國)有限公司董事總經理;2017年7月起任北京市安理律師事務所顧問。 |
吳思銘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-04-13 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 吳思銘先生:1977年2月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1998年7月至2001年月8任安徽霍山縣農業局農業技術員;2004年7月至2005年12月任東吳證券股份有限公司債券研究員;2006年1月至2009年2月任聯合證券有限責任公司銷售交易經理;2009年3月至2011年9月任國泰君安證券股份有限公司銷售交易區域負責人;2011年10至2013年9月任摩根士丹利華鑫證券有限責任公司銷售交易總監;2013年10月至今在浙商證券工作,歷任銷售交易部副總經理,固定收益部總經理,FICC事業部負責人、金融衍生品部總經理,總裁助理、上海證券自營分公司副總經理?,F任浙商證券副總裁,兼任浙商證券上海證券自營分公司總經理、浙商期貨董事。 |
樓小平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2024-02-08 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 樓小平先生:1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師。曾任杭州市管道煤氣公司企業管理處處長,申銀萬國證券股份有限公司嘉興營業部負責人、寧波營業部負責人、浙江總部總經理助理兼杭州營業部經理、成都營業部經理,中富證券有限責任公司營業部總經理、浙江總部總經理、總裁助理,上海證券有限責任公司杭州文三路營業部總經理,浙商證券股份有限公司業務管理創新總部總經理、經紀業務運保中心總經理,浙商證券股份有限公司子公司浙商資管副總經理、常務副總經理、董事會秘書,浙商資本董事長、總經理,浙商證券股份有限公司法務總監?,F任浙商證券股份有限公司副總裁。 |
張暉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-10-27 |
---|
職務 | 副總裁 首席風險官 |
---|
| 張暉先生,1969年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年8月大學畢業分配至建設銀行浙江省分行,1991年8月至1992年8月在紹興縣支行錢清辦事處工作(基層鍛煉)。1992年8月至1994年4月在建設銀行浙江省信托投資公司證券部工作。1994年4月至1997年5月任建設銀行浙江省信托投資公司第二證券營業部負責人。1997年5月至2002年10月,在浙江省信托投資有限責任公司(建行浙江信托改制)工作,歷任第一證券營業部負責人,證券管理部負責人。2002年10月至2005年8月任宏源證券股份有限公司浙江管理總部投資銀行部負責人。2005年9月至2006年9月任蘇泊爾集團總裁助理。2006年9月至2007年7月任浙江大佳控股集團副總經理。2007年8月至今在浙商證券工作,歷任固定收益總部負責人,債券投行總部負責人,債券投行總監并參與經營管理層工作,現任浙商證券董事會秘書。 |
鄧宏光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-10-27 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 鄧宏光先生,1971年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2002年6月至2003年2月任天同星投資顧問有限公司研究發展部經理。2003年2月至2005年4月任天同證券有限責任公司研究所所長助理。2005年4月至2011年3月,就職于東方證券股份有限公司,歷任證券研究所所長助理、副所長。2011年3月至2020年1月任浙商證券股份有限公司總裁助理兼任研究所所長。2020年1月至2021年7月任浙商證券股份有限公司總裁助理兼任浙江浙商資產管理有限公司副總經理。2021年7月至今,任浙商證券股份有限公司總裁助理。 |
盛建龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2015-11-18 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 盛建龍先生,1971年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。中國注冊會計師(非執業會員),高級會計師。1994年8月至2000年2月在杭州市民防局從事財務管理工作;2000年3月至2006年6月歷任滬杭甬公司計劃財務部經理助理、內審部副主任、主任;2006年7月起任浙商證券總裁助理兼計劃財務部總經理,2009年1月起任浙商證券財務總監,2014年12月6日至2017年11月7日任浙商資管合規風控總監?,F任浙商證券財務總監,兼任浙商期貨董事、浙商資管董事長。 |
許向軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2017-03-06 |
---|
職務 | 合規總監 |
---|
| 許向軍先生,1973年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科。1998年至2000年在浙江聯創軟件有限公司任助理工程師;2000年至2002年在浙江省工商信托投資股份有限公司任職員;2002年至2010年在浙江省證監局任科員、科長、副處長;2010年起任浙商證券技術總監?,F任浙商證券合規總監。 |
李永夢 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2023-04-27 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 李永夢,男,漢族,1989年10月出生,中國國籍,碩士研究生,具有法律職業資格。2015年7月至2015年8月在浙江澤大律師事務所工作,任律師助理;2015年8月至2015年12月,在金元證券股份有限公司浙江分公司工作,任項目經理;2016年1月至今,在浙商證券股份有限公司工作,歷任投行三部項目經理、投資銀行質量控制部審核崗,現任公司證券事務代表。 |
黃玉鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-01-18 |
---|
職務 | 首席信息官 |
---|
| 黃玉鋒先生:1972年4月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。曾任天一證券有限責任公司信息技術部副總經理、天源證券有限公司信息技術部總經理。2009年10月至2022年4月歷任浙商證券股份有限公司信息技術部負責人、信息技術事業部負責人、信息技術開發部總經理、網絡金融部總經理;2022年4月至今任浙商證券股份有限公司技術總監、信息技術事業部負責人、信息技術開發部總經理。 |