徐勁松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ??茖W歷 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-10-09 |
---|
職務 | 董事 董事長 代總經理 |
---|
| 徐勁松先生:1969年出生,中國國籍,有美國永久居留權,??茖W歷?,F任東方時尚投資有限公司法定代表人、執行董事、東方時尚酒店用品供應中心總經理、北京京安藝校校長、北京京安公益基金會副理事長等職位。 |
閆文輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2014-05-26 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 閆文輝先生:1966年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中共中央黨校函授學院經濟管理專業。1992年至今,曾擔任京安藝校校長,現任中國道路運輸協會副會長、機動車駕駛培訓分會理事長,中國道路交通安全協會副會長,目前擔任東方時尚駕駛學校股份有限公司董事。曾任東方時尚駕駛學校股份有限公司總經理。 |
王紅玉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2014-05-26 |
---|
職務 | 董事 財務總監 |
---|
| 王紅玉女士:1964年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖北廣播電視大學,擁有中央財經大學-劍橋大學財務總監崗位證書。1996年加入京安藝校,曾任公司財務處主任。目前擔任東方時尚駕駛學校股份有限公司董事、財務總監、副總經理、董事會秘書。 |
楊驍騰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-01-22 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 楊驍騰先生:1987年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2012年10月至2014年6月,在北京杰思漢能資產管理股份有限公司任項目經理;2014年6月至2015年8月,在北京耕石投資咨詢有限責任公司任項目經理;2015年8月至2017年3月,在上海河東資產管理咨詢有限公司任產品總監;2017年8月至2018年1月,在黑龍江省建設集團九合建投資有限公司任投融資主管;2018年1月加入北京大興投資集團有限公司,現任北京大興投資集團黨委委員。目前擔任東方時尚駕駛學校股份有限公司董事。 |
魏然 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-07-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 魏然女士:1974年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,首都經濟貿易大學統計學專業,碩士研究生學歷。2000年4月至2011年3月,任第一創業證券有限公司業務董事;2011年4月至2013年3月,任福田汽車投資公司運營總監;2013年3月至今,任北京汽車集團產業投資有限公司投資總監。目前擔任東方時尚駕駛學校股份有限公司董事。 |
孫翔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2014-05-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 孫翔女士:1971年12月出生,中國國籍,擁有美國永久居留權,畢業于中國人民大學,經濟師。曾先后在北京銀行、中國民生銀行工作,曾擔任北京貳零壹貳企業管理咨詢有限公司監事,現任Eastern Pioneer Group LLC公司總經理,北京東光物業管理股份有限公司董事,北京憶江山園林科技股份有限公司董事,北京博卉景觀工程有限公司副董事長,北京京安公益基金會理事長。目前擔任東方時尚駕駛學校股份有限公司董事。 |
溫子健 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-05-20 |
---|
職務 | 董事 執行總經理 |
---|
| 溫子健先生:1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國人民大學,碩士研究生學歷。1995年入職北京日報社,曾任編輯、記者,特別報道部副主任、文化新聞部主任、攝影部主任,北京日報編委、長安街知事副總監、新媒體部主任,北京日報社副總編輯、社務委員會委員。曾任東方時尚駕駛學校股份有限公司副總經理,現任東方時尚駕駛學校股份有限公司董事、執行總經理。 |
萬勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-01-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 萬勇先生:1973年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學位,律師、注冊會計師。歷任深圳證券交易所副總監,新時代證券股份有限公司常務副總經理,中科招商投資控股有限公司董事兼總經理?,F任國城控股集團有限公司總裁,國城礦業股份有限公司董事,公司獨立董事。 |
申娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2024-08-12 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 申娟女士:1988年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科,畢業于北京市中華女子學院。2010年入職北京市盈科律所事務所;2015年入職北京市京師律師事務所,2017年12月至2022年8月擔任北京市京師律師事務所執業律師;2022年8月入職北京中銀律師事務所,現為北京中銀律師事務所的合伙人。 |
許余潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2024-04-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 許余潔:1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷?,F任聯和金融數字經濟研究所學術所長、首席經濟學家、聯和金融研究部門首席顧問專家。中國人民大學數量經濟學博士,主要研究領域有:數字經濟、金融科技、公司治理、資產證券化發展以及REITS。歷任山東產業技術研究院首席經濟學家及博正戰略研究院學術院長、中央財經大學-北京銀行雙碳與金融研究中心常務副主任、聯合信用評級有限公司研究總監。參與編寫資產證券化、金融科技方面的著作10余部,譯著及參與翻譯的書籍有《金融機器學習》《商業區塊鏈》《監管科技》《量化金融常見問題解答》等10余本,在《人民日報》《金融法苑》《中國金融》《工業技術經濟》《China Daily》等雜志報紙刊物公開發表主筆文章百余篇。 |
叢培紅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-05-12 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 叢培紅女士:1975年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師、高級會計師、中國稅務師、國際會計師公會會員(AAIA)、高級信用管理師、績效評價師。2017年2月至2022年11月任中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)授薪合伙人。2022年11月至今任中稅網(北京)會計師事務所(特殊普通合伙)副總裁、合伙人。2022年5月至今任聲迅股份獨立董事。 |
石麗英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 66 | 任職日期 | 2020-05-15 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 石麗英女士:1958年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1995年至2005年在京安藝校任副校長;2005年至2020年4月24日歷任公司副總經理、常務副總經理。2020年5月至今擔任公司監事會主席。 |
董標 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-06-12 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 董標先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2015年至今擔任北京東方時尚酒店管理有限公司副總經理。 |
季冬鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2019-10-17 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 季冬鵬先生:1991年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。目前擔任公司董事會辦公室主任。 |
莊新剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-05-12 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 莊新剛先生:1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2008年03月入職,目前擔任公司董事長辦公室主任。 |
趙晨光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2017-05-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 趙晨光先生:1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,1993年7月至2007年在上海大眾寧夏經銷中心任職,2008年8月加入公司,歷任公司車輛維修處副主任、主任,現任公司副總經理。 |
王衛新 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-04-09 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王衛新先生1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國地質大學研究生院,軟件工程碩士學歷。曾任搜狐、吉利等公司產品總監。2020年6月1日加入公司,擔任總經理助理,科技處主任。 |
郝秀花 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-04-09 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 郝秀花女士:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2014年加入東方時尚駕駛學校股份有限公司,目前擔任,總經理助理、人力資源主任職務。 |
杜雅潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-05-10 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 杜雅潔女士:1990年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,美國注冊管理會計師(CMA)。曾任職于中鋁國際工程股份有限公司及其子公司財務部,博天環境集團股份有限公司、北京開科唯識技術股份有限公司、東方時尚駕駛學校股份有限公司、浙江世紀華通集團股份有限公司證券部。 |
孫羽 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2024-04-03 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 孫羽女士,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任北京三元食品股份有限公司證券事務助理,新華聯文化旅游發展股份有限公司證券事務代表、證券法務部副總監,神州長城股份有限公司證券部負責人、證券事務代表,兆訊傳媒廣告股份有限公司證券事務代表。2024年1月加入公司。 |