陳繼 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 雙碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 總裁 |
---|
| 陳繼先生:1975年6月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,擁有工商管理碩士、法律碩士雙碩士學位,2006年2月至2020年11月任上海市匯達豐律師事務所律師,2006年2月至2020年9月任該律師事務所合伙人;2012年11月至2014年11月任上海中技投資控股股份有限公司董事、副董事長;2012年8月至2015年4月任西安海天天線控股股份有限公司(現已更名為:西安海天天線科技股份有限公司)獨立董事,2015年4月至今任該公司執行董事,2016年6月至2019年5月任該公司董事局主席,2019年5月至今任該公司副董事長;2014年3月至今任寰谷資產管理(上海)有限公司總經理;2015年3月至2019年5月任浙江信聯股份有限公司董事長兼總經理;2016年11月至2018年3月任中科云網科技集團股份有限公司董事,2017年6月至2018年3月任公司副董事長,2018年11月至今,任公司董事長、總裁;2018年6月至2021年12月,任美國BilateralResearchInstitute大中華地區首席代表;2017年9月至今任上海高湘實業有限公司總經理;2018年9月至今任無錫中科云網餐飲管理有限公司執行董事兼總經理;2018年10月至今任上海高湘投資管理有限公司執行董事兼總經理。2022年12月28日至今任中科云網(高郵)新能源科技有限公司執行董事、總經理。 |
陸湘苓 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2018-03-02 |
---|
職務 | 董事 副總裁 |
---|
| 陸湘苓女士,1994年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,湖南理工學院音樂學院本科學歷。2017年至今任岳陽市中湘實業有限公司辦公室副主任。2018年3月至2018年10月任公司第四屆董事會董事長,2018年11月至今任公司第四屆董事會非獨立董事、副總裁。2020年5月至今,任湖南國智網絡科技有限公司執行董事兼總經理;2020年5月至今任湖南智林網絡科技有限公司監事;2020年5月至今,任湖南藍炬財稅服務有限公司執行董事兼總經理。 |
胡江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 胡江先生:1974年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,南開大學金融學畢業,2010年至2015年任中信證券股份有限公司杭州朝暉路營業部理財副總經理,2016年至2017年任申萬宏源證券有限公司杭州分公司市場部總經理。2020年3月至今任深圳市騰睿投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人,2020年11月至今任深圳市騰睿澤能源有限責任公司執行董事兼總經理,2021年9月至今任金華市清能新能源有限責任公司執行董事兼總經理,2021年10月至今任金華市華澤騰新能源合伙企業(有限合伙)、金華騰睿新能源合伙企業(普通合伙)執行事務合伙人,2022年1月至今任湖北騰睿股權投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。2022年5月起任公司子公司杭州騰睿新能源開發有限責任公司總經理。 |
沈洪秀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2019-08-26 |
---|
職務 | 內部審計負責人 董事 |
---|
| 沈洪秀先生,1966年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,畢業于上海財經大學會計系,碩士研究生學歷。1989年7月至2001年3月在上海膠帶股份有限公司任財務部經理職務;2001年4月至2014年4月,在上海海鳥企業發展股份有限公司任財務總監、副總經理、總經理職務;2014年5月至2019年7月,在海天天線(上海)國際貿易有限公司任總經理職務;2014年5月至今,任該公司執行董事。2019年8月至今,任中科云網科技集團股份有限公司內部審計負責人。 |
李正全 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2019-03-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李正全先生,1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京大學經濟學博士,2018年5月至今任中國證券業協會投資業務委員會委員;2019年1月至今任無錫市上市公司協會副會長。2011年7月至2013年1月擔任國聯證券股份有限公司總裁助理,2013年1月至2013年12月擔任國聯信托股份有限公司副總經理,2014年1月至2018年11月擔任國聯證券股份有限公司副總裁,2014年8月至2018年11月擔任國聯證券股份有限公司副總裁兼董事會秘書。同時,自2012年5月至2017年1月擔任國聯通寶資本投資有限責任公司董事長。2019年5月至今,任第七大道控股有限公司執行董事兼首席財務官;2019年11月至今,任無錫第七大道科技有限公司總經理、執行董事。2020年11月至今任羅頓發展股份有限公司(證券代碼:600209)獨立董事。2019年3月至今,任公司第四屆董事會非獨立董事。 |
鄧青 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 鄧青先生,1981年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,擁有博士學位及CIMA會員資格,鄧青先生于1999年9月至2003年6月就讀于中南財經政法大學會計學院,獲得管理學學士學位;2004年9月至2006年6月就讀于中南財經政法大學會計學專業,獲得管理學碩士學位;2008年9月至2013年6月就讀于中南財經政法大學產業經濟學專業,獲得經濟學博士學位。鄧青先生自2006年7月起在湖北經濟學院會計學院任教,主要社會職務包括CIMA會員、湖北省“同心·院士專家服務團”成員,曾于2011年9月至12月任臺灣政治大學商學院訪問學者,2017年9月至2018年2月任美國加州州立大學薩克拉門托分校訪問學者,自2014年1月至今任湖北經濟學院會計學院副院長。2018年11月至今任公司第四屆董事會獨立董事。 |
陳葉秋 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳葉秋女士,1981年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,上海華東政法大學法律專業學士學位;2007年至2020年12月,在上海步界律師事務所任合伙人律師。曾擔任上海雷諾爾科技有限公司、上海江龍紙業有限公司、上海鼎集包裝有限公司等二十余家公司法律顧問,熟悉公司組織架構設計、公司治理以及公司內部管理。在2012年以來,著重為民生銀行股份有限公司、民生銀行上海分行、平安銀行等多家金融機構提供法律服務。2018年11月至今,任公司第四屆董事會獨立董事。2021年1月至今任上海逢君商務咨詢有限公司法務總監。 |
李臻 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-03-02 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李臻先生,1983年生,中國國籍,無境外永久居留權,中歐國際工商學院金融工商管理碩士。2006年8月至2007年8月任職于南京證券股份有限公司,2007年9月至2010年11月任職于興業證券股份有限公司;2010年11月至2015年6月任職于上海德暉投資管理有限公司;2018年10月至今任上海執古資產管理有限公司執行董事、總經理;2019年4月至2021年2月先后任安徽皖通科技股份有限公司董事、副董事長、董事長。 |
王赟 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2019-03-26 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 王赟先生,1980年3月出生,中國國籍,無境外居留權。2002年畢業于西北大學經管學院投資經濟專業,同年獲得西北大學電子商務輔修畢業證,2009年獲得西北工業大學項目管理領域工程碩士學位。王赟先生具有豐富的金融知識,具有豐富的證券從業及企業管理工作經驗。王赟先生現任西安海天天實業股份有限公司(現已更名為:西安海天天線科技股份有限公司)董事會秘書。王赟先生自2002年9月加入西安海天天實業股份有限公司,先后在證券部、財務部、行政部工作,并歷任項目經理、行政部副部長、部長職務,從2011年至2019年12月,擔任西安海天天實業股份有限公司董事會秘書,2019年12月至今,任該公司總經理。2019年3月至今任公司第四屆監事會非職工代表監事。2020年12月8日至今,任上海臻禧企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)委派代表。 |
劉小麟 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2021-03-02 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 劉小麟先生,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。劉小麟先生于2007年10月至2010年10月任公司第一屆監事會監事,2010年10月至2014年1月任公司第二屆監事會監事;2014年1月至2018年3月任公司第三屆監事會監事、監事會主席;2018年3月至今任公司職員。 |
王青昱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2017-02-05 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王青昱先生,1984年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。王青昱先生于2015年9月至2016年8月在中科云網科技集團股份有限公司任董事長助理;2016年8月至2017年1月在中科云網科技集團股份有限公司法務部任法務總監助理;2017年2月至2018年3月任公司法務副總監、安保部負責人、工會副主席、職工代表監事;2018年3月至2019年8月任公司法務副總監、安保部負責人、工會副主席、職工代表監事、監事會主席,2019年9月至2020年5月今任內審法務經理、工會副主席、職工代表監事、監事會主席;2020年5月至今任審法務經理、工會主席、職工代表監事、監事會主席。 |
覃檢 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-03-02 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總裁 |
---|
| 覃檢先生,1987年2月生,壯族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,助理會計師,助理審計師,擁有證券從業資格。2008年12月進入公司工作,2009年至2012年任公司高級質檢員,2012年4月至2014年9月任審計部經理,2014年10月起至2016年3月任公司董事會辦公室秘書、證券事務專員,2016年4月至今任公司證券事務代表。 |
陳曉平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2024-05-28 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 陳曉平先生:1965年6月出生,中共黨員,畢業于華南工學院(現華南理工大學)電力系電力系統及其自動化專業,本科學歷,清華大學經濟管理學院工商管理碩士學位。1987年7月-2016年5月任職于深圳供電局有限公司,歷任助理工程師,工程師,高級工程師;配電部經理,南山供電局局長,龍崗供電局局長,調研員。2016年6月至今,在深圳市聯網通電力技術有限公司任副總經理職務。 |
嚴正山 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2020-03-23 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 嚴正山先生,1959年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,高級經濟師,具有董事會秘書任職資格;浙江省高級經濟師協會會員。曾擔任浙江省紹興市機床廠企管辦、全質辦副主任、主任;紹興市機電工業總公司(局)企管處副處長、辦公室主任;浙江燈塔蓄電池股份有限公司副總經理、總經理;浙江京東方顯示技術股份有限公司副總經理、常務副總經理兼財務總監等職。2007年8月至2008年9月任浙江世紀華通車業有限公司(現已更名為浙江世紀華通集團股份有限公司)董事會秘書;2008年9月至2011年10月任浙江世紀華通集團股份有限公司董事會秘書,2011年10月至2019年8月任該公司副總經理兼董事會秘書。2020年3月至今,任公司副總裁。 |
童七華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2024-09-10 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 童七華先生:1965年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位,具有金融、法律、財務、稅收、資產管理等諸方面豐富的從業經驗。1985年6月至1992年8月,任岳陽財會學校講師;1992年8月至1996年11月,任中國建設銀行湖南岳陽長嶺支行分理處主任、會計科長;1996年11月至1998年2月,任君安證券有限責任公司清算部財務經理;1998年2月至1999年7月,任新產業投資股份有限公司投資經理;1999年7月至2001年11月,任深圳市新產業創業投資有限公司總經理助理;2001年11月至2013年2月,任新華信托股份有限公司財務總監、副總經理;2013年2月至2014年2月,任博時資本管理有限公司副總經理兼首席風控官;2014年2月至2024年8月,任國新證券股份有限公司資管首席風控官、華融基金監事、上海分公司總經理、資深顧問。 |
張亦馳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2024-04-19 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張亦馳女士,1992年8月生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,具備證券從業資格。2014年6月至2018年6月任華夏鑫源(北京)投資有限公司投資助理;2020年5月至2022年1月任北京尚普信息咨詢有限公司行業研究員;2022年1月至2023年8月任北京科凈源科技股份有限公司董事長助理兼任證券事務代表;2023年8月入職本公司,現任公司證券事務代表。 |