武杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| WU JIE(武杰)先生:曾用名武杰,1961年出生,美國國籍,碩士研究生。1989年7月畢業于安徽皖南醫學院,獲藥理學碩士學位;2000年7月畢業于University of Bridgeport CT,USA,獲工商管理碩士學位(MBA)。1995年8月至1997年1月,在美國默克制藥有限公司擔任高級研究員職務;1997年1月至2000年1月,在Memorial Sloan Cancer Center擔任高級研究員職務;2000年1月至2002年1月,在美國世界金融集團(WFG)擔任項目總監;2002年2月至2006年6月,在天發集團有限公司擔任副總裁職務;2006年6月至2007年9月,在中實集團公司擔任副總裁職務;2007年9月至2008年6月,在萬通地產集團公司擔任董事長助理職務。2008年8月至今,擔任公司董事長、總經理職務。所獲主要獎項包括:2005年中國最具影響力企業家、2005年中華十大才智人物。 |
王維 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 王維先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,學士學位,工程師。曾就讀于南京中醫藥大學中藥藥理專業。2000年7月至2006年6月,在江蘇恒瑞醫藥股份有限公司擔任發展部副部長;2006年7月至2008年8月,在南京從一醫藥咨詢有限公司擔任總經理;2008年8月加入本公司,現任本公司董事、副總經理。 |
滕樂燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| TENG LEYAN(滕樂燕)女士:曾用名滕樂燕,1972年出生,新加坡國籍,博士。畢業于新加坡國立大學醫學院臨床藥理專業。1999年12月至2008年12月,在美國禮來制藥有限公司新加坡的臨床藥理中心(Lily-Nus centre for clinical pharmacology)質量及培訓部門擔任Area Quality Condinator;2008年12月至2009年9月,在依格斯(Excel PharmaStudies)擔任亞太區域總監;2009年10月加入本公司,現任本公司董事、副總經理。 |
李樹奇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 副總經理 |
---|
| 李樹奇先生:1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,醫學博士。曾就讀于中國中醫科學院,中西醫結合腫瘤臨床專業。1998年至2001年,在中國中醫科學院廣安門醫院腫瘤科,任副主任醫師;2001年至2003年,在吉林亞泰制藥有限公司,擔任醫學經理;2003年至2008年,在北京邁德康醫藥技術有限公司擔任總經理;2008年8月加入本公司,現任本公司董事、副總經理、董事會秘書。 |
陳謙 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳謙先生:1961年出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾就讀于西南交通大學自動控制專業,獲得學士學位;于美國紐約州立大學布法羅分校(State University of New York at Buffalo)獲得工商管理碩士學位(MBA)。1982年7月至1985年5月,在鐵道科學研究院任助理工程師;1988年11月至1993年3月,在中信技術公司任項目經理;1993年11月至1996年1月,在北京超意廣告公司任總經理;2010年3月至今,在上海鑫欏網絡科技有限公司任董事長;2018年至今,在安徽錦美碳材料科技發展有限公司歷任總經理、副董事長;2021年9月至今,在天津錦美科學技術應用研究院有限公司擔任董事。2016年1月至今任公司董事。 |
鄭紅蓓 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鄭紅蓓女士:1966年出生,中國國籍,具有美國永久居留權,碩士學位。曾就讀于南京大學英語語言文學專業和美國約翰霍普金斯大學國際關系與經濟學專業。2007年1月至2010年9月,擔任三井住友銀行(中國)有限公司副總裁職務,負責債務資本市場部;2010年10月至2019年,擔任摩根大通銀行(中國)有限公司執行董事(環球企業銀行)職務,負責中資企業客戶關系;現任本公司董事。 |
孫雯 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-05-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 孫雯女士:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,南京大學文學學士、法學碩士,美國約翰斯?霍普金斯大學國際高級問題研究院國際公關政策碩士、法學博士。曾在夏威夷大學、哥廷根大學、奧斯納布呂克大學法學院等多所國外法學院訪問交流。1999年起在南京大學法學院留校任教至今,自2001年起在南京大學中美文化研究中心擔任兼職授課教師。2012年至2017年任南京大學國際交流與合作處副處長,現任南京大學中美文化研究中心副主任。 |
SHI JACK HAOHAI(石浩海) |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 68 | 任職日期 | 2024-05-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| SHI JACK HAOHAI(石浩海)先生:1956年出生,美國國籍,1982年2月畢業于山西大學外語學院,獲英美文學學士;1986年6月畢業于北京國際關系學院,獲法學碩士學位;1993年5月畢業于美國南卡大學,獲博士學位。1993年6月至1999年9月在美國洲際能源集團擔任亞太副總裁;1999年10月至2005年6月,在波士頓iGroup太平洋風險投資擔任執行董事;2005年7月至2009年8月,在美國AEA私募基金擔任中國高級顧問;2009年9月至今在高能資本合伙人。在能源投資、不良資產投資收購、初創企業和企業私募投資等多領域擁有豐富的投資經驗。 |
李峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-05-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李峰先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于太原大學,注冊會計師、注冊稅務師、中級會計師。2008年9月開始在中天運會計師事務所執業,2011年10月開始從事上市公司審計工作,先后為多家大型國有企業集團、上市公司以及新三板掛牌公司提供財報審計等專業服務,現任職中天運會計師事務所合伙人。 |
關虹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 關虹女士:1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾就讀于中共中央黨校函授學院本科班工商管理專業,本科學歷。2002年至2010年,在北京貴賓樓飯店管理有限公司擔任高級培訓師;2010年4月至今,在諾思格歷任人力資源部經理、人力資源部總監?,F任公司職工代表監事、監事會主席。 |
鄭琰 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 鄭琰女士:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾就讀于內蒙古農業大學生物化學與分子生物學專業,獲得碩士學位。2009年7月至今在諾思格工作?,F任公司監事和高級醫學總監。 |
張衛國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張衛國先生:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾就讀于南京中醫學院中藥學中藥專業,獲得學士學位,1996年至2005年,在江蘇恒瑞醫藥股份有限公司擔任發展部副部長;2005年至2011年,在北京萬全陽光醫藥科技有限公司擔任臨床部經理;2011年至2014年,在北京海莎咨詢有限公司擔任臨床總監;2014年4月加入公司,現任公司監事和臨床運營總監。 |
陳剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 68 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| CHENGANG(陳剛),男,1956年出生,美國國籍,曾就讀于美國馬里蘭大學(UniversityofMaryland)數理統計學專業,獲得博士學位。1992年至1993年,在美國國家癌癥研究所生物統計部進行博士后研究;1993年至1996年,在美國圣朱迪兒童研究醫院(St.JudeChildren'sResearchHospital)生物統計學系擔任助理研究員;1996年至1998年,在美國FDA腫瘤評審中心統計評審部擔任高級統計評審;1998年至2003年,在美國FDA腫瘤評審中心擔任統計評審組負責人;2003年至2008年,在美國強生公司(Johnson&Johnson)VELCADE(萬科)抗腫瘤藥研發團隊擔任數據統計組長;2008年至2013年,在美國強生公司擔任腫瘤藥物研發生物統計部負責人;2013年至2016年,在美國強生公司擔任中國區定量科學部負責人、高級總監;2014年至今,在南方醫科大學生物統計系擔任客座教授;2015年至今,在上海復旦大學生物統計系擔任客座教授;2016年7月加入公司,現任諾思格(北京)醫藥科技股份有限公司首席科學官、副總經理。 |
王濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王濤先生:1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾就讀于英國阿伯丁大學(University of Aberdeen)醫學院公共衛生專業,獲得碩士學位。2005年至2008年,在強生制藥研發公司(Johnson&Johnson Pharmaceutical Research&Development LLC)擔任監查員和項目經理;2008年至2009年,在諾和諾德(中國)制藥有限公司擔任全球項目經理;2009年至2012年,在健贊(上海)生物醫藥咨詢有限公司(現賽諾菲健贊)擔任臨床研究總監;2012年至2014年,在博福益普生(天津)制藥有限公司擔任臨床運營負責人;2014年至2017年,在愛爾康(中國)眼科產品有限公司擔任中國、亞太和俄羅斯區域臨床試驗管理負責人;2017年至2018年,在方恩(北京)醫藥科技發展有限公司擔任臨床事務高級副總裁。2018年10月加入本公司,現任公司副總經理。 |
李繼剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李繼剛先生:1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾就讀于美國羅切斯特大學(University of Rochester)病理和實驗醫學專業,獲得碩士學位;并于該校獲得工商管理碩士學位(MBA),1996年至1997年,在日本麒麟制藥有限公司(現協和發酵麒麟制藥有限公司)醫學部擔任醫學專員;2004年至2005年,在美國羅切斯特大學生物物理和生物化學系擔任研究員;2007年至2017年,在西安楊森制藥有限公司歷任醫學經理、高級經理、副總監、總監,2017年5月加入公司,現任公司副總經理。 |
劉萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-07-31 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 劉萍女士:1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2002年畢業于美國佛羅里達大學(University of Florida)藥學院,獲得博士學位。2003年至2016年,在輝瑞制藥有限公司(Pfizer Inc.)全球研發部歷任臨床藥理部經理、副總監及總監;2016年至2018年,在輝瑞(中國)研究開發有限公司中國藥物研發部擔任臨床藥理部高級總監、部門負責人。2018年6月加入公司,現任公司副總經理。 |
趙倩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2020-01-01 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 趙倩女士:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾就讀于河北大學會計學專業,獲得碩士學位,為中國注冊會計師,具有高級會計師、法律職業資格。2009年,在中天運會計師事務所(特殊普通合伙)擔任項目經理;2009年至2014年,在北京東君醫院投資管理有限公司擔任審計部經理;2014年2月加入公司,現任公司財務總監。 |